ESMERO LAPICERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gasometro, 11
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESMERO LAPICERO SL
CIF B87902060
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/08/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carceller Arce Jose
VINCULACIONES DE ESMERO LAPICERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESMERO LAPICERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carceller Arce Jose | Socio Unico | 12/09/2017 | 20/12/2023 |
Carceller Arce Jose | Administrador Unico | 12/09/2017 | 20/12/2023 |
Carceller Arce Jose | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Serrano Florez Jose Luis | Apoderado | 27/02/2018 | 20/12/2023 |
ACTOS BORME DE ESMERO LAPICERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 198, S 8, H M 652681, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 198, S 8, H M 652681, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 198, S 8, H M 652681, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 198, S 8, H M 652681, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 198, S 8, H M 652681, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 197, S 8, H M 652681, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 195, S 8, H M 652681, I/A 1 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 195, S 8, H M 652681, I/A 1 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Dirección:C/ GASOMETRO 11 - LOCAL 7 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/08/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- La compraventa y explotación en alquiler de embarcaciones de recreo, navegación y transporte de pasajeros en embarcaciones de recreo. - El mantenimiento náutico, montaje de instalaciones y equipamientos para embarcaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36328 , F 195, S 8, H M 652681, I/A 1 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28