ESIN ELECTROMONTAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua da Factoria, 117
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESIN ELECTROMONTAJES SL
CIF B27383181
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 11/08/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESIN ELECTROMONTAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESIN ELECTROMONTAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abelairas Ferreiro Hector Manuel | Administrador Unico | 19/03/2012 | 19/11/2014 |
Abelairas Ferreiro Hector Manuel | Liquidador | 19/11/2014 | 19/11/2014 |
Abelairas Ferreiro Hector Manuel | Administrador Mancomunado | 28/10/2010 | 19/03/2012 |
Miguel Fernandez Iglesias | Administrador Mancomunado | 28/10/2010 | 19/03/2012 |
Abelairas Ferreiro Hector Manuel | Secretario | 28/10/2010 | |
Abelairas Ferreiro Hector Manuel | Consejero | 28/10/2010 | |
Abelairas Vilariño Jose | Consejero | 28/10/2010 | |
Gandoy Muiña Diego | Consejero | 28/10/2010 | |
Miguel Fernandez Iglesias | Presidente | 28/10/2010 | |
Miguel Fernandez Iglesias | Consejero | 28/10/2010 |
ACTOS BORME DE ESIN ELECTROMONTAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 4 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 4 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 4 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 4 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-27
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 221, S 8, H LU 12937, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- C/ FACTORIA 117-D-12 - POLIGONO DEL CEAO (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 220, S 8, H LU 12937, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-27
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 220, S 8, H LU 12937, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-27