ESGOTRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Amar y Borbon, 2
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESGOTRES SL
CIF B50650639
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único WORLD OF MARKS SL
VINCULACIONES DE ESGOTRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESGOTRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Gil Javier | Apoderado | 08/01/2020 | |
Goizueta Sasot Maria Victoria | Apoderado | 08/01/2020 | |
WORLD OF MARKS SL | Administrador Unico | 27/04/2015 | 08/01/2020 |
Escartin Guerrero Francisco | Administrador Unico | 27/04/2015 |
ACTOS BORME DE ESGOTRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESGOTRES SL
Nif:B50650639
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:19/11/2019
Número Procedimiento Concursal:484/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3061
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-16936
Inscripción:
12
Fecha Inscripción08/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESGOTRES SL
Nif:B50650639
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al ""ESGOTRES SL", la conclusión del concurso.y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:19/11/2019
Número Procedimiento Concursal:484/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3061
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-16936
Inscripción:
12
Fecha Inscripción08/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESGOTRES SL
Nif:B50650639
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Fecha de Resolución:19/11/2019
Número Procedimiento Concursal:484/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3061
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-16936
Inscripción:
12
Fecha Inscripción08/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ESGOTRES SL
Nif:B50650639
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ZARAGOZA
Juez / Ponente:JUAN PABLO RINCON HERRANDO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al ""ESGOTRES SL", la conclusión del concurso.y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:19/11/2019
Número Procedimiento Concursal:484/2019
Datos Registrales:
Tomo:
3061
Libro:
0
Folio:
147
Hoja:
8-16936
Inscripción:
12
Fecha Inscripción08/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A A B (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-50
- Se declara FALLIDO el crédito contra la sociedad mediante acuerdo de fecha 23 de junio de 2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 147, S 8, H Z 16936, I/A A (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 146, S 8, H Z 16936, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3061 , F 146, S 8, H Z 16936, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-50