ESFRAN CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Asturias, 6
Código Postal 12200
Municipio Onda
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESFRAN CONSULTING SL
CIF B12810461
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 15/12/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ESFRAN CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESFRAN CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Don Malavo Estanislao | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Don Malavo Estanislao | Consejero | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Vidal Moreno Francisco | Secretario | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Vidal Moreno Francisco | Consejero | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Vidal Sancho Francisco | Liquidador | 21/02/2014 | 21/02/2014 |
Vidal Sancho Francisco | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Vidal Sancho Francisco | Presidente | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
Vidal Sancho Francisco | Consejero | 08/01/2010 | 21/02/2014 |
ACTOS BORME DE ESFRAN CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 63, S 8, H CS 31695, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 63, S 8, H CS 31695, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 63, S 8, H CS 31695, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-12
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 63, S 8, H CS 31695, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-12
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 61, S 8, H CS 31695, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-12
Dirección:C/ ASTURIAS 6 - POLIGONO EL COLADOR (ONDA)
Comienzo de operaciones:15/12/08
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:a) El comercio al por mayor, de toda clase de materiales utilizables en laconstrucción, bienes de equipos, equipos informáticos, maquinaria industrial y electrodomésticos. b) La intermediación en toda clase de operaciones comerciales relacionadas con las actividades anteriores y asimismo, la inter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529, L 1091, F 61, S 8, H CS 31695, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-12