ESFERIC EVENTS GROUP SL - EXTINGUIDA
Razón Social ESFERIC EVENTS GROUP SL
CIF B62475157
Capital Social 178006.0 Euros
Nombres Anteriores
- SANT CUGATAPAS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Arroyo Gradillas Juan Vicente
VINCULACIONES DE ESFERIC EVENTS GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESFERIC EVENTS GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Gradillas Juan Vicente | Administrador Unico | 28/11/2012 | 05/03/2024 |
Tomas Lencina Maria Dolores | Administrador Unico | 04/07/2012 | 28/11/2012 |
Arroyo Gradillas Juan Vicente | Administrador | 04/07/2012 |
ACTOS BORME DE ESFERIC EVENTS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 7 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
- ESFERIC EVENTS GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 6 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 5 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 5 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 4 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 70, S 8, H B 231539, I/A 4 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Empresa: SANT CUGATAPAS SL
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 175.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 178.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.821,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33382 , F 69, S 8, H B 231539, I/A 3 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08