ESF SPANIEN 0422 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 5
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESF SPANIEN 0422 SL
CIF B64735657
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MARJANE SOLAR SL
VINCULACIONES DE ESF SPANIEN 0422 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESF SPANIEN 0422 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JERBO INVESIONES SL | Administrador Solidario | 09/11/2022 | 14/11/2023 |
MARJANE SOLAR SL | Socio Unico | 14/11/2023 | 14/11/2023 |
Montiel Gonzalo Ricardo | REPR.143 RRM | 09/11/2022 | 14/11/2023 |
Ragolta Villarroya Jose Ramon | Apoderado | 03/06/2009 | 14/11/2023 |
Richard Wicke | Administrador Solidario | 09/11/2022 | 14/11/2023 |
Ole Stentoft | Administrador Unico | 10/02/2015 | 09/11/2022 |
Ariana Cristina Roder | REPR.143 RRM | 10/02/2015 | |
European Solar Farms Spain Aps | Administrador Unico | 10/02/2015 |
ACTOS BORME DE ESF SPANIEN 0422 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44357 , F 144, S 8, H M 781782, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44357 , F 144, S 8, H M 781782, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44357 , F 144, S 8, H M 781782, I/A 3 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
- PASEO DE LA HABANA 5 - 1º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44357 , F 144, S 8, H M 781782, I/A 2 (17/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 101, S 8, H B 362017, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 101, S 8, H B 362017, I/A 7 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 101, S 8, H B 362017, I/A 6 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 101, S 8, H B 362017, I/A 6 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08