ESCUELAS PEREZ IBORRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Consell de Cent, 323
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
CIF B08547101
Capital Social 97063.45 Euros
Actividad Educación secundaria general
Página Web www.pereziborra.com
Nombres Anteriores
- DOMON SL
- DOMON SA
- ESCUELAS PEREZ IBORRA SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Casas Miralles Jorge
VINCULACIONES DE ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casas Miralles Jorge | Administrador Unico | 09/02/2011 | 27/07/2021 |
Casas Miralles Jorge | Administrador Unico | 19/02/2020 | 27/07/2021 |
Casas Perez Gabriel | Apoderado | 17/02/2011 | 27/07/2021 |
Casas Miralles Jordi | Administrador Solidario | 01/06/2016 | 19/02/2020 |
Casas Perez Gabriel | Administrador Solidario | 18/08/2015 | 19/02/2020 |
Royo Coma Francesc De Paula | Administrador Solidario | 18/08/2015 | 01/06/2016 |
Serra Carbonell Francesc | Administrador Unico | 24/03/2010 | 18/08/2015 |
Casas Miralles Jaime | Consejero | 09/02/2011 | |
Casas Miralles Jorge | Secretario | 09/02/2011 | |
Casas Miralles Jorge | Consejero | 09/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42234 , F 107, S 8, H B 86516, I/A 13 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: DOMON SL
- Sociedades absorbidas: ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: DOMON SL
- (CNAE 8559) INSTALACION,CREACION,EXPLOTACION O FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE CUALQUIER CLASE;ENSEÑANZA POR CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMITIDO EN DERECHO Y A CUALQUIER NIVEL QUE LAS LEYES PERMITAN,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: DOMON SL
- ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: DOMON SL
Capital Anterior: | 88.811,56 | Euros |
Aumento de capital: | 8.251,89 | Euros |
Capital Actual: | 97.063,45 | Euros |
Porcentaje: | 9,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 15 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-08
Empresa: DOMON SL
- Absorbidas: ESCUELAS PEREZ IBORRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (28/05/2021)
CVE: BORME-B-2021-106-08
Empresa: DOMON SL
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD SIENDO EL SOCIO UNICO DON JORGE CASAS MIRALLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 14 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Empresa: DOMON SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 14 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Empresa: DOMON SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 208, S 8, H B 56092, I/A 14 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: JORGE CASAS MIRALLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42234 , F 107, S 8, H B 86516, I/A 12 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08