ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ VIRGEN DE LOURDES 25
Código Postal 46760
Municipio Tavernes de la Valldigna
Provincia Valencia
Razón Social ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS SL
CIF B98356041
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 02/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altur Gascon Jose Francisco | Liquidador Solidario | 25/04/2016 | 25/04/2016 |
Altur Gascon Jose Francisco | Administrador Solidario | 03/06/2011 | 25/04/2016 |
Alvariño Casañas Juan Francisco | Liquidador Solidario | 25/04/2016 | 25/04/2016 |
Alvariño Casañas Juan Francisco | Administrador Solidario | 03/06/2011 | 25/04/2016 |
Alvariño Ulecia David | Apoderado | 15/06/2011 | 25/04/2016 |
ACTOS BORME DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE TENIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 153, S 8, H V 143854, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 153, S 8, H V 143854, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 153, S 8, H V 143854, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 153, S 8, H V 143854, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 153, S 8, H V 143854, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 152, S 8, H V 143854, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 151, S 8, H V 143854, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-46
Dirección:C/ VIRGEN DE LOURDES 25 (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Comienzo de operaciones:02/06/11
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:El objeto social lo constituye: a) La explotación y gestión de estadios, instalaciones y productos deportivos. b) La organización de eventos deportivos de tenis. c) La enseñanza y servicio de perfeccionamiento del tenis.Sidisposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las ac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9329, L 6611, F 151, S 8, H V 143854, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-46