ESCUELAS ARTES ESCENICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Salas, 4
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELAS ARTES ESCENICAS SL
CIF B87272159
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Artes escénicas
Fecha de Constitución 22/04/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELAS ARTES ESCENICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELAS ARTES ESCENICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Juan Luis Antonio | Administrador Unico | 08/06/2016 | 01/09/2022 |
Rodriguez Juan Luis Antonio | Liquidador | 01/09/2022 | 01/09/2022 |
Lopez Jimenez Armando Jonay | Administrador Mancomunado | 24/04/2015 | 08/06/2016 |
Rodriguez Juan Luis Antonio | Administrador Mancomunado | 24/04/2015 | 08/06/2016 |
ACTOS BORME DE ESCUELAS ARTES ESCENICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 3 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 3 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 3 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 3 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 2 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 2 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 153, S 8, H M 599920, I/A 2 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 152, S 8, H M 599920, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
Dirección:C/ FRANCISCO SALAS 4 - LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/04/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicios educativos, de ocio y entretenimiento. (Concretado en escueal de teatro y artes escénicas). CNAE número 9001
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 152, S 8, H M 599920, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28