ESCUELA NAUTICA ARGONAUTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciutat de Sevilla, 5
Código Postal 46988
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA NAUTICA ARGONAUTA SL
CIF B98795107
Capital Social 84000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 11/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ramon Ros Maria Jose
VINCULACIONES DE ESCUELA NAUTICA ARGONAUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA NAUTICA ARGONAUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramon Ros Maria Jose | Liquidador Unico | 27/11/2018 | 27/11/2018 |
Ramon Ros Maria Jose | Socio Unico | 20/01/2016 | 27/11/2018 |
Ramon Ros Maria Jose | Administrador Unico | 20/01/2016 | 27/11/2018 |
ACTOS BORME DE ESCUELA NAUTICA ARGONAUTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 84.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 180, S 8, H V 168722, I/A 2 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 178, S 8, H V 168722, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 178, S 8, H V 168722, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46
Dirección:C/ CIUDAD DE SEVILLA 5 (PATERNA)
Comienzo de operaciones:11/01/16
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: La enseñanza, formación y asesoramiento para la obtención de títulos náuticos que capacitan para la conducción de buques y embarcaciones o formar parte de la tripulación de los mismos. En todo caso quedan excluidas las actividades que por Ley se reserven a sociedades p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10062, L 7344, F 178, S 8, H V 168722, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-46