ESCUELA N DE ENTRENADORES CMF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Acanto, 31
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA N DE ENTRENADORES CMF SL
CIF B86511789
Capital Social 659600.0 Euros
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 13/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lacaba Velasco Ramon
VINCULACIONES DE ESCUELA N DE ENTRENADORES CMF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA N DE ENTRENADORES CMF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lacaba Velasco Marta | Administrador Unico | 04/07/2017 | 18/01/2021 |
Lacaba Velasco Ramon | Socio Unico | 19/07/2012 | 18/01/2021 |
Lacaba Velasco Ramon | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
Lacaba Velasco Ramon | Administrador Unico | 19/07/2012 | 04/07/2017 |
ACTOS BORME DE ESCUELA N DE ENTRENADORES CMF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 19, S 8, H M 542266, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 19, S 8, H M 542266, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 19, S 8, H M 542266, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 19, S 8, H M 542266, I/A 4 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-28
Capital Anterior: | 3.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 656.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 659.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 19.300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 19, S 8, H M 542266, I/A 3 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 18, S 8, H M 542266, I/A 2 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 18, S 8, H M 542266, I/A 2 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 17, S 8, H M 542266, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 17, S 8, H M 542266, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Dirección:C/ ACANTO, 31 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:13/07/12
Capital:3.400,00 Euros
Objeto social:Cursos de formación técnica, venta de material deportivo y de entrenamientoy venta de textos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 17, S 8, H M 542266, I/A 1 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28