ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO COSTA TROPICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rey Abu Said, 5
Código Postal 18006
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO COSTA TROPICAL SL
CIF B18995498
Capital Social 3300.0 Euros
Fecha de Constitución 04/06/2012
Nombres Anteriores
- GLOBAL SHOPPING SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO COSTA TROPICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO COSTA TROPICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Betoret Catala Trinitario | Administrador Unico | 05/08/2020 | 16/05/2023 |
Trinitario Betoret Catala | Liquidador | 16/05/2023 | 16/05/2023 |
Trinitario Betoret Catala | Administrador Unico | 16/05/2023 | |
Betoret Catala Jose Maria | Administrador Unico | 17/09/2015 | 05/08/2020 |
Baena Gonzalez Jeronimo | Administrador Solidario | 05/06/2012 | 17/09/2015 |
Baena Gonzalez Jeronimo | Administrador Unico | 17/09/2015 | 17/09/2015 |
Betoret Catala Jose Maria | Administrador Unico | 17/09/2015 | 17/09/2015 |
Fernandez Lopez Jose Enrique | Administrador Solidario | 05/06/2012 | 17/09/2015 |
ACTOS BORME DE ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA Y TURISMO COSTA TROPICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 7 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 7 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 7 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 7 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 6 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 6 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 5 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1458 , F 212, S 8, H GR 41347, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-18