ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING Y DESARROLLO DIRECTIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Malcampo, 23
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING Y DESARROLLO DIRECTIVO SL
CIF B87678629
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/11/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Blanco Chamorro Olga
VINCULACIONES DE ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING Y DESARROLLO DIRECTIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING Y DESARROLLO DIRECTIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Chamorro Olga | Administrador Unico | 18/09/2017 | 24/11/2022 |
Blanco Chamorro Olga | Socio Unico | 18/09/2017 | 24/11/2022 |
Blanco Chamorro Olga | Liquidador | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
Blanco Chamorro Olga | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 | 18/09/2017 |
Haywood Janice | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 | 18/09/2017 |
ACTOS BORME DE ESCUELA INTERNACIONAL DE COACHING Y DESARROLLO DIRECTIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
- C/ MALCAMPO 23 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 3 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 12, S 8, H M 634012, I/A 2 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35267 , F 11, S 8, H M 634012, I/A 1 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28