ESCUELA INFANTIL MARNI SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ESCUELA INFANTIL MARNI SL
CIF B96464151
Actividad Educación primaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELA INFANTIL MARNI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA INFANTIL MARNI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Medina Ana Maria Del Pilar | Apoderado | 08/05/2013 | 12/07/2021 |
Marin Medina Jose Luis | Administrador Unico | 08/05/2013 | 12/07/2021 |
Marin Medina Jose Luis | Liquidador Unico | 12/07/2021 | 12/07/2021 |
Marin Medina Ana | Administrador Unico | 08/05/2013 |
ACTOS BORME DE ESCUELA INFANTIL MARNI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 9 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 126, S 8, H V 44588, I/A 8 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 125, S 8, H V 44588, I/A 7 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 125, S 8, H V 44588, I/A 6 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340, L 2648, F 125, S 8, H V 44588, I/A 6 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-46