ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azhuma, 5
Código Postal 18005
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL
CIF B18578187
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/05/2001
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Anadon Guemes Antonio
Propietario IDEAL EDUCATION GROUP SL
VINCULACIONES DE ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anadon Guemes Antonio | Administrador Unico | 15/05/2019 | 05/05/2023 |
De Pablo Lopez Mercedes | Apoderado Solidario | 04/11/2014 | 05/05/2023 |
De Pablo Lopez Mercedes | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2014 | 05/05/2023 |
Feal Marquez Borja | Apoderado Solidario | 04/11/2014 | 05/05/2023 |
Feal Marquez Borja | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/11/2014 | 05/05/2023 |
IDEAL EDUCATION GROUP SL | Socio Unico | 17/03/2023 | 05/05/2023 |
Rubio Jareño Victor | Apoderado Solidario | 04/11/2014 | 05/05/2023 |
Anadon Guemes Carlos | Administrador Unico | 05/08/2011 | 15/05/2019 |
Carbajo Hernandez Geminiano | Apoderado | 18/11/2010 | 04/11/2014 |
IDEAL EDUCATION GROUP SL | Administrador Unico | 28/04/2009 | 05/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 36, S 8, H GR 22262, I/A 8 O (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-18
- Queda cerrada la Hoja GR-22262, correspondiente a la Sociedad "ESCUELA HISPANICA DE GRANADA SL", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la Sociedad de esta Hoja, por la entidad "IDEAL EDUCATION GROUP SL", como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 36, S 8, H GR 22262, I/A 7 A (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 36, S 8, H GR 22262, I/A 7 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 6 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 6 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 5 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 5 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 4 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 35, S 8, H GR 22262, I/A 4 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-18