ESCUELA DE CONDUCTORES REQUENA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Domenec I Muntaner, 5
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCUELA DE CONDUCTORES REQUENA SL
CIF B65054629
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 24/02/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELA DE CONDUCTORES REQUENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA DE CONDUCTORES REQUENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomares Martin Maria Isabel | Liquidador | 02/12/2016 | 02/12/2016 |
Palomares Martin Maria Isabel | Administrador Unico | 21/12/2010 | 02/12/2016 |
Requena Rodero Francisco | Administrador Unico | 16/03/2009 | 21/12/2010 |
ACTOS BORME DE ESCUELA DE CONDUCTORES REQUENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 90, S 8, H B 378944, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 90, S 8, H B 378944, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 90, S 8, H B 378944, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 90, S 8, H B 378944, I/A 2 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 90, S 8, H B 378944, I/A 2 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 86, S 8, H B 378944, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Dirección:CL DOMENEC I MUNTANER 5 TIENDA 2 (SANT JOAN DESPI)
Comienzo de operaciones:24/02/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE AUTOESCUELA PARA CONDUCCION DE TODA CLASE DE VEHICULOS A MOTOR.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,CONTABLES E INFORMATICOS,ASESORIAFISCAL Y/O LABORAL,EN REGIMEN DE INTERMEDIACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41101 , F 86, S 8, H B 378944, I/A 1 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08