ESCUELA CANARIA BALEAR DE CRUCEROS SL - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social ESCUELA CANARIA BALEAR DE CRUCEROS SL
CIF B57343212
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 03/05/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ESCUELA CANARIA BALEAR DE CRUCEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCUELA CANARIA BALEAR DE CRUCEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escolar Escuder Angel Rafael | Liquidador | 15/02/2019 | 29/12/2021 |
ESCUELA CANARIA DE CRUCEROS SL | Socio Unico | 15/02/2019 | 29/12/2021 |
Escolar Escuder Angel Rafael | Administrador Unico | 25/07/2011 | 15/02/2019 |
Escolar Escuder Angel Rafael | Administrador Solidario | 25/07/2011 | |
Soriano Iturralde Patricia | Administrador Solidario | 25/07/2011 |
ACTOS BORME DE ESCUELA CANARIA BALEAR DE CRUCEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 4 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 4 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 4 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2132 , F 130, S 8, H PM 50667, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07