ESCOLA DEL CERCLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Bellaterra, Km. 5.1
Código Postal 08204
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCOLA DEL CERCLE SL
CIF B65652349
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 07/10/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ESCOLA DEL CERCLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCOLA DEL CERCLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brugat Girbau Vicente | Liquidador Mancomunado | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
Brugat Girbau Vicente | Administrador Mancomunado | 14/07/2014 | 19/12/2017 |
Gimenez Estadella Carlos | Liquidador Mancomunado | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
Gimenez Estadella Carlos | Administrador Mancomunado | 14/07/2014 | 19/12/2017 |
Homs Rivera Joan | Apoderado | 14/02/2012 | 19/12/2017 |
Brugat Girbau Vicente | Presidente | 24/10/2011 | 27/05/2014 |
Brugat Girbau Vicente | Consejero | 24/10/2011 | 27/05/2014 |
Gimenez Estadella Carlos | Consejero | 24/10/2011 | 27/05/2014 |
Gimenez Estadella Carlos | Tesorero | 24/10/2011 | 27/05/2014 |
Suquet Bernat Jose | Secretario | 24/10/2011 | 27/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ESCOLA DEL CERCLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 132, S 8, H B 414299, I/A 7 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 132, S 8, H B 414299, I/A 7 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 132, S 8, H B 414299, I/A 7 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 132, S 8, H B 414299, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-08
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 132, S 8, H B 414299, I/A 5 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 131, S 8, H B 414299, I/A 4 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 131, S 8, H B 414299, I/A 3 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 130, S 8, H B 414299, I/A 2 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-08
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 129, S 8, H B 414299, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08
Dirección:CR DE BELLATERRA, KM. 5.1 (SABADELL)
Comienzo de operaciones:07/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS A LAS PERSONAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 129, S 8, H B 414299, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-08