ESCADEBAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alejandro Rodriguez, 16
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ESCADEBAR SL
CIF B85993913
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 02/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Barquero Estevan Joaquin
VINCULACIONES DE ESCADEBAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESCADEBAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barquero Estevan Joaquin | Socio Unico | 21/07/2010 | 20/12/2021 |
Barquero Estevan Joaquin | Administrador Unico | 21/07/2010 | 20/12/2021 |
Barquero Estevan Joaquin | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
ACTOS BORME DE ESCADEBAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 142, S 8, H M 503854, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 142, S 8, H M 503854, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 142, S 8, H M 503854, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 142, S 8, H M 503854, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 16 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 142, S 8, H M 503854, I/A 3 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
- Otras modificaciones estatutarias: 16. DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. RETRIBUCION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 141, S 8, H M 503854, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 139, S 8, H M 503854, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 139, S 8, H M 503854, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Dirección:C/ ALEJANDRO RODRIGUEZ 16 4º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/07/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO, FISCAL, MERCANTIL Y DE GESTION Y DIRECCION EMPRESARIAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 139, S 8, H M 503854, I/A 1 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28