ESAK INGENIERIA ENERGETICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 10
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESAK INGENIERIA ENERGETICA SL
CIF B85076370
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 10/04/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESAK INGENIERIA ENERGETICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESAK INGENIERIA ENERGETICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avramov Christoph Cristobal | Administrador Solidario | 22/12/2008 | 12/01/2011 |
Avramov Cristoph Cristobal | Liquidador | 12/01/2011 | 12/01/2011 |
Kleinman Mati | Administrador Solidario | 22/12/2008 | 12/01/2011 |
Kleinman Mati | Administrador Unico | 22/12/2008 |
ACTOS BORME DE ESAK INGENIERIA ENERGETICA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 3 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24164 , F 73, S 8, H M 434248, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28