ES CAMP DE S'ULLASTRE SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ES CAMP DE S'ULLASTRE SL
Capital Social 1107108.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ES CAMP DE S'ULLASTRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ES CAMP DE S'ULLASTRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aloy Fiol Antonio | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | 25/01/2024 |
Aloy Fiol Antonio | Liquidador Mancomunado | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Estelrich Pastor Damian | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | 25/01/2024 |
Estelrich Pastor Damian | Liquidador Mancomunado | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
PROMOTORA SA GRUTA SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | 25/01/2024 |
HORRACH ARROM SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 |
ACTOS BORME DE ES CAMP DE S'ULLASTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 16, S 8, H PM 51901, I/A 14 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 16, S 8, H PM 51901, I/A 14 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 16, S 8, H PM 51901, I/A 14 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 16, S 8, H PM 51901, I/A 14 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-07
Capital Anterior: | 1.139.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 31.892,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.107.108,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 15, S 8, H PM 51901, I/A 13 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
- Otras modificaciones estatutarias: modificación de los Artículo 24º y 25º de los estatutos, añadiendo un nuevo sistema de administración, el de tres administradores mancomunados, con la firma conjunta de dos cualesquiera de ellos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 210, S 8, H PM 51901, I/A 12 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 210, S 8, H PM 51901, I/A 12 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 210, S 8, H PM 51901, I/A 12 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-07
Capital Anterior: | 1.047.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 92.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.139.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 210, S 8, H PM 51901, I/A 11 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-07
Capital Anterior: | 955.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 92.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.047.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 210, S 8, H PM 51901, I/A 10 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-07