ES CAMI NOU DE SA TORRES NOVA SA - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social ES CAMI NOU DE SA TORRES NOVA SA
CIF A07271174
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ES CAMI NOU DE SA TORRES NOVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ES CAMI NOU DE SA TORRES NOVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bibiloni Coll Miguel | Apoderado | 29/05/2014 | |
Nigorra Cobian Luis | Liquidador | 29/05/2014 | 29/05/2014 |
Nigorra Cobian Luis | Administrador Solidario | 12/01/2011 | 29/05/2014 |
Nigorra Oliver Margarita | Administrador Solidario | 12/01/2011 | 29/05/2014 |
ACTOS BORME DE ES CAMI NOU DE SA TORRES NOVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 9 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 9 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 9 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 9 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 9 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-14-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-14-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 74, S 8, H PM 9836, I/A 8 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-07