ERSIK 5000 SL
Dirección social Cl Felipe de Paz, 4
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ERSIK 5000 SL
CIF B02915577
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ERSIK 5000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERSIK 5000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manchon Walsh Enrique Pablo | Administrador Solidario | 21/06/2021 | 09/02/2023 |
Walsh Manchon Alexandre Eric | Administrador Solidario | 21/06/2021 | 09/02/2023 |
Walsh Manchon Alexandre Eric | Administrador Unico | 25/02/2021 | 21/06/2021 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 05/01/2021 | 25/02/2021 |
ACTOS BORME DE ERSIK 5000 SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 4 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
- LA HOSTELERIA,CAFETERIA CON COCINA MENOR VENTA DE COMIDA ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
- CL FELIPE DE PAZ NUM.4 BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 9, S 8, H B 556730, I/A 2 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 7, S 8, H B 556730, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-08
Dirección:CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/12/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, INTERMEDIACION, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACION, EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS Y LA REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47599 , F 7, S 8, H B 556730, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-08