ERROL MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de la Libertad, 3
Código Postal 30520
Municipio Jumilla
Provincia Murcia
Razón Social ERROL MANAGEMENT SL
CIF B85546042
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/10/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario PVQ ENERGY GLOBAL ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE ERROL MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERROL MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anders Carl Christian Hallen | Administrador Unico | 23/12/2008 | 16/03/2010 |
Catharina Dorothea Von Ziegner | Liquidador | 16/03/2010 | 16/03/2010 |
PVQ ENERGY GLOBAL ESPAÑA SL | Socio Unico | 23/12/2008 | 16/03/2010 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 23/12/2008 |
ACTOS BORME DE ERROL MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 49, S 8, H MU 70013, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 49, S 8, H MU 70013, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 49, S 8, H MU 70013, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 49, S 8, H MU 70013, I/A 3 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-48-30
- C/ TRAVESIA DE LA LIBERTAD 3 BAJO (JUMILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 48, S 8, H MU 70013, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30
- El desarrollo, la financiacion, construccion, instalacion y explotacion deinstalaciones de produccion de energia solar fotovoltaica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 48, S 8, H MU 70013, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 48, S 8, H MU 70013, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 48, S 8, H MU 70013, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2654 , F 48, S 8, H MU 70013, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30