ERREGEBE LOPEZ LULL SL - EXTINGUIDA
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social ERREGEBE LOPEZ LULL SL
CIF B96890736
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ERREGEBE LOPEZ LULL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERREGEBE LOPEZ LULL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Dueñas Ainhoa | Liquidador Unico | 16/11/2021 | 16/11/2021 |
Lopez Dueñas Ainhoa | Administrador Unico | 27/03/2018 | 16/11/2021 |
Dueñas Arevalo Irene | Administrador Unico | 11/01/2017 | 27/03/2018 |
Lopez Lull Jose Luis | Administrador Unico | 11/01/2017 |
ACTOS BORME DE ERREGEBE LOPEZ LULL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 4 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 3 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6442, L 3747, F 113, S 8, H V 67973, I/A 2 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-46