ERLOGIC INT'L SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ercilla, 19
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ERLOGIC INT'L SL
Actividad Otras actividades anexas al transporte
VINCULACIONES DE ERLOGIC INT'L SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERLOGIC INT'L SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Rubio Iñigo Jose | Apoderado | 30/06/2011 | 16/07/2013 |
Del Pilar Ares Raquel | Apoderado | 30/06/2011 | 16/07/2013 |
Erhardt Barrenechea Eugenio | Apoderado Mancomunado | 26/06/2012 | 16/07/2013 |
Gonzalez Lorenzo Jose | Apoderado | 30/06/2011 | 16/07/2013 |
Muguerza Goya Maria Antonia | Apoderado Mancomunado | 26/06/2012 | 16/07/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/02/2012 | 16/07/2013 |
Uriarte Undabeitia Alberto | Apoderado Mancomunado | 26/06/2012 | 16/07/2013 |
ACTOS BORME DE ERLOGIC INT'L SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 107, S 8, H BI 40927, I/Acierr (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 107, S 8, H BI 40927, I/Acierr (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 106, S 8, H BI 40927, I/A 11 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 105, S 8, H BI 40927, I/A 10 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2011-246-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4480 , F 105, S 8, H BI 40927, I/A 9 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-162-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-160-48