EREXCO SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social EREXCO SA
CIF A08744989
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Catalan Casanovas Carlos
VINCULACIONES DE EREXCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EREXCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Catalan Casanovas Carlos | Administrador Unico | 28/11/2013 | 29/01/2015 |
Catalan Casanovas Carlos | Administrador Solidario | 15/05/2009 | 28/11/2013 |
Catalan Casanovas Ramon | Administrador Solidario | 15/05/2009 | 28/11/2013 |
ACTOS BORME DE EREXCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33809 , F 73, S 8, H B 80491, I/A 12 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.6: ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33809 , F 72, S 8, H B 80491, I/A 11 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33809 , F 72, S 8, H B 80491, I/A 11 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33809 , F 72, S 8, H B 80491, I/A 11 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-113-08