EREBA 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Avenida de Madrid, 4
Código Postal 26007
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social EREBA 2009 SL
CIF B26453159
Capital Social 51000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EREBA 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EREBA 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernedo Redondo Amadeo | Liquidador Unico | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Bernedo Redondo Amadeo | Administrador Unico | 29/12/2011 | 05/12/2023 |
Pardal Ballesteros Maria Del Pilar | Administrador Unico | 12/02/2010 | 29/12/2011 |
Bernedo Pardal Raquel | Administrador Unico | 06/02/2009 | 12/02/2010 |
ACTOS BORME DE EREBA 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-26
Capital Anterior: | 40.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 11.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 51.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 211, S 8, H LO 12838, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-26
Capital Anterior: | 22.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 40.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 81,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 210, S 8, H LO 12838, I/A 4 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 210, S 8, H LO 12838, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 210, S 8, H LO 12838, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-26