INSHALA SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social INSHALA SICAV
Nombres Anteriores
- EREAGA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSHALA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSHALA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/08/2015 | 16/11/2020 |
Gil De Santivañes D'ornellas Jose Maria | Consejero | 15/06/2017 | 16/11/2020 |
Muñoz Alnoso Garcia Guillermo | Consejero | 19/04/2010 | 16/11/2020 |
Muñoz Alonso Garcia Ignacio | Liquidador | 16/11/2020 | 16/11/2020 |
Muñoz Alonso Garcia Ignacio | Presidente | 19/04/2010 | 16/11/2020 |
Muñoz Alonso Garcia Ignacio | Consejero Delegado | 19/04/2010 | 16/11/2020 |
Muñoz Alonso Garcia Ignacio | Consejero | 19/04/2010 | 16/11/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 01/07/2009 | 16/11/2020 |
Rodriguez Arias Delgado Fernando | Secretario | 16/11/2020 | |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 15/06/2017 | 16/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSHALA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 17 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 16 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONSECUENCIA DE LA SUSTITUCION DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 15 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Consejero
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 15 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Consejero
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15328 , F 84, S 8, H M 256927, I/A 15 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28