ERALBA 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zubieta, 46
Código Postal 20007
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ERALBA 2012 SL
CIF B75082818
Capital Social 287880.43 Euros
Fecha de Constitución 28/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KUHER ADMINISTRACION DE FINCAS SL
VINCULACIONES DE ERALBA 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERALBA 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Erreguerena Albaitero Maria Amparo | Socio Unico | 26/09/2013 | 31/12/2021 |
Erreguerena Albaitero Maria Amparo | Administrador Unico | 26/09/2013 | 31/12/2021 |
Garicano Martinez Juan Ignacio | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 31/12/2021 |
Ibarbia Fernandez Jose-manuel | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 31/12/2021 |
Ibarbia Garicano Y Asociados Asesores Legales Y Tr | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 31/12/2021 |
KUHER ADMINISTRACION DE FINCAS SL | Socio Unico | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
KUHER ADMINISTRACION DE FINCAS SL | Administrador Unico | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
Moreno Alda Pedro | Apoderado Solidario | 27/09/2013 | 31/12/2021 |
ACTOS BORME DE ERALBA 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 60, S 8, H SS 35647, I/A 5 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
- En el BORME nº 21 de fecha 30/01/2018, referencia 00463502018, se publicó POR ERROR la REDUCCION DE CAPITAL en 29.989,89 E, cuando en realidad la REDUCCION ERA DE 299.899,89 EUROS, quedando por tanto, fijada la cifra del CAPITAL SOCIAL en 1.122.775,11 EUROS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 59, S 8, H SS 35647, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-20
Capital Anterior: | 1.122.775,11 | Euros |
Disminución de capital | 834.894,68 | Euros |
Capital Actual: | 287.880,43 | Euros |
Porcentaje: | 74,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 59, S 8, H SS 35647, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
- En el BORME nº 21 de fecha 30/01/2018, referencia 00463502018, se publicó POR ERROR el Aumento de capital en 29.989,89 E, cuando en realidad el AUMENTO DE CAPITAL ERA DE 299.899,89 EUROS, quedando por tanto, fijada la cifra del CAPITAL SOCIAL en 1.122.775,11 EUROS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 59, S 8, H SS 35647, I/A 3 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
Capital Anterior: | 1.422.675,00 | Euros |
Disminución de capital | 29.989,89 | Euros |
Capital Actual: | 1.392.685,11 | Euros |
Porcentaje: | 2,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 58, S 8, H SS 35647, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-20