ERAIKUNTZA KULTURA ETA INNOBAZIOA SISTEMETAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Estrasburgo, 2
Código Postal 01002
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social ERAIKUNTZA KULTURA ETA INNOBAZIOA SISTEMETAN SL
CIF B95746608
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 02/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ERAIKUNTZA KULTURA ETA INNOBAZIOA SISTEMETAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERAIKUNTZA KULTURA ETA INNOBAZIOA SISTEMETAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Oscar | Administrador Unico | 13/12/2017 | 28/03/2022 |
Fernandez Garcia Oscar | Liquidador | 28/03/2022 | 28/03/2022 |
De La Fuente Arana Ander | Administrador Solidario | 23/12/2013 | 13/12/2017 |
Fernandez Garcia Oscar | Administrador Solidario | 19/07/2016 | 13/12/2017 |
Araujo Corral Victor Jose | Administrador Solidario | 23/12/2013 | 19/07/2016 |
ACTOS BORME DE ERAIKUNTZA KULTURA ETA INNOBAZIOA SISTEMETAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 5 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 4 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-01
- C/ PASEO DE ESTRASBURGO, NUMERO 2 A, OFICINA 4 (VITORIA-GASTEIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618 , F 101, S 8, H VI 18238, I/A 3 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419 , F 63, S 8, H BI 63334, I/A 2 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5419 , F 63, S 8, H BI 63334, I/A 2 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-48