ERABE INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Jose Antonio Agirre Plaza, 4
Código Postal 20730
Municipio Azpeitia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ERABE INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA SL
CIF B75165357
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 17/10/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ERABE INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ERABE INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garmendia Arzalluz Joseba | Administrador Solidario | 08/11/2016 | 23/02/2021 |
Garmendia Arzalluz Joseba | Liquidador Mancomunado | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
Sudupe Uria Nerea | Administrador Solidario | 08/11/2016 | 23/02/2021 |
Sudupe Uria Nerea | Liquidador Mancomunado | 23/02/2021 | 23/02/2021 |
ACTOS BORME DE ERABE INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 140, S 8, H SS 38946, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 140, S 8, H SS 38946, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 140, S 8, H SS 38946, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 140, S 8, H SS 38946, I/A 3 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
- Sociedades absorbidas: TINKO STS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 139, S 8, H SS 38946, I/A 2 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 136, S 8, H SS 38946, I/A 1 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-20
Dirección:PLAZA JOSE ANTONIO AGIRRE, 4, BAJO IZDA. (AZPEITIA)
Comienzo de operaciones:17/10/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Servicios técnicos de ingeniería, delineación y arquitectura sin constituir sociedad profesional; los servicios de consultaría e intermediación de comercio; la construcción, reparación y conservación de edificios, instalaciones y maquinaria; el comercio al por mayor y al por menor, así como el alqui
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 136, S 8, H SS 38946, I/A 1 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-20