EQUIPOS TELEFONICOS DE COMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Euskadi, 5
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social EQUIPOS TELEFONICOS DE COMUNICACIONES SL
CIF B01203512
Capital Social 347515.12 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VINZEO TIC SL
Propietario Teabla Participaciones Empresariales Y Servicios S
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EQUIPOS TELEFONICOS DE COMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUIPOS TELEFONICOS DE COMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Goyoaga Barturen Javier | Apoderado Mancomunado | 22/09/2010 | 19/10/2015 |
Bilbao Goyoaga Barturen Javier | Apoderado Mancomunado | 23/09/2010 | 19/10/2015 |
Castresana Moreno Marta | Apoderado | 26/01/2009 | 19/10/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/04/2010 | 19/10/2015 |
Gaya Soler Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/09/2010 | 19/10/2015 |
Gaya Soler Maria | Apoderado Mancomunado | 23/09/2010 | 19/10/2015 |
Orobio Caballero Raquel | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/09/2010 | 19/10/2015 |
Teabla Participaciones Empresariales Y Servicios S | Socio Unico | 06/02/2013 | 19/10/2015 |
VINZEO TIC SL | Administrador Unico | 03/09/2013 | 19/10/2015 |
Aguirre Sanmartin Diego | Apoderado | 23/04/2012 | 16/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUIPOS TELEFONICOS DE COMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 159, S 8, H BI 51770, I/ACIERR (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 159, S 8, H BI 51770, I/ACIERR (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 159, S 8, H BI 51770, I/A 23 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-48
Capital Anterior: | 341.512,12 | Euros |
Aumento de capital: | 6.003,00 | Euros |
Capital Actual: | 347.515,12 | Euros |
Porcentaje: | 1,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 158, S 8, H BI 51770, I/A 22 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 158, S 8, H BI 51770, I/A 21 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 158, S 8, H BI 51770, I/A 21 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 158, S 8, H BI 51770, I/A 20 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 158, S 8, H BI 51770, I/A 19 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-48
Capital Anterior: | 341.396,12 | Euros |
Aumento de capital: | 116,00 | Euros |
Capital Actual: | 341.512,12 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 157, S 8, H BI 51770, I/A 18 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4922 , F 83, S 8, H BI 51770, I/A 17 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-48