EQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS TERMICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Sastre, 4
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social EQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS TERMICOS SL
CIF B46693727
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS TERMICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS TERMICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llacer Moscardo Luis | Apoderado | 04/05/2009 | 06/05/2021 |
Llacer Perez Vicente Juan | Apoderado | 04/07/2012 | 06/05/2021 |
Llacer Torres Jose Luis | Administrador Unico | 04/07/2012 | 06/05/2021 |
Llacer Torres Jose Luis | Liquidador Unico | 06/05/2021 | 06/05/2021 |
Llacer Torres Jose Luis | Administrador Solidario | 04/07/2012 | |
Llacer Torres Vicente | Administrador Solidario | 04/07/2012 |
ACTOS BORME DE EQUIPOS INGENIERIA Y SERVICIOS TERMICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 144, S 8, H V 848, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 144, S 8, H V 848, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 144, S 8, H V 848, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 144, S 8, H V 848, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 144, S 8, H V 848, I/A 7 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 142, S 8, H V 848, I/A 6 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 142, S 8, H V 848, I/A 5 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 142, S 8, H V 848, I/A 5 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738, L 55, F 142, S 8, H V 848, I/A 5 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-46