EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA
CIF A78197209
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DELOITTE ADVISORY SL
Propietario DELOITTE ADVISORY SL
VINCULACIONES DE EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aldama Caso Jaime | Apoderado | 08/03/2011 | 19/01/2015 |
DELOITTE ADVISORY SL | Socio Unico | 02/07/2012 | 19/01/2015 |
DELOITTE ADVISORY SL | Administrador Unico | 16/08/2012 | 19/01/2015 |
Diez Calleja Juan Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Gallego Fernandez Tostado Vicenta | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Garcia Miguelañez Maria Soledad | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Laserna Niño Miguel | Apoderado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Lopez Sanchez Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Parada Pardo Javier | Apoderado Solidario | 10/02/2011 | 19/01/2015 |
Puig-pey Claveria Pedro | Apoderado | 08/03/2011 | 19/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 27, S 8, H M 71336, I/A 31 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 27, S 8, H M 71336, I/A 31 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 26, S 8, H M 71336, I/A 30 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 26, S 8, H M 71336, I/A 30 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 26, S 8, H M 71336, I/A 29 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 25, S 8, H M 71336, I/A 28 (08/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-28
- REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DON ARTURO LUIS F. SORIAPUIG, DON PEDRO PUIG PEY CLAVERIA, DON JOSE FERNANDEZ NEBOTBELTRAN, QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 2& Y, A DON JESUS MARIA AZPEITIA CALVIN, QUE ORIGINO LA 3& DEL HISTORIAL REGISTRALDE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 145, S 8, H M 71336, I/A 27 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 145, S 8, H M 71336, I/A 27 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4297 , F 145, S 8, H M 71336, I/A 27 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28