EQUIPABOSLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sabaters, 25
Código Postal 07300
Municipio Inca
Provincia Illes Balears
Razón Social EQUIPABOSLO SL
CIF B57204125
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Fecha de Constitución 10/04/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EQUIPABOSLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUIPABOSLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSCH ARANDA SL | Consejero | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
BOSCH ARANDA SL | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
Bosch Aranda Vicente | Apoderado Solidario | 18/05/2011 | 18/05/2023 |
Bosch Renom Josep | Apoderado Solidario | 18/05/2023 | |
Bosch Renom Marta | Apoderado Solidario | 18/05/2011 | 18/05/2023 |
BOSCH RENOM SL | Consejero | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
BOSCH RENOM SL | Presidente | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
BOSCH RENOM SL | Consejero Delegado Solidario | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
Bosch Rossello Vicente | Liquidador | 18/05/2023 | 18/05/2023 |
GUITZOLL SL | Consejero | 22/07/2013 | 18/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUIPABOSLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 10 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 192, S 8, H PM 43721, I/A 9 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542 , F 191, S 8, H PM 43721, I/A 8 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales, a consecuencia del cambio de estructura del órgano de Administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 20, S 8, H PM 43721, I/A 7 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 20, S 8, H PM 43721, I/A 7 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 20, S 8, H PM 43721, I/A 7 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-07