EQUINOCCIO SA
Dirección social Calle Benito Blanco Rajoy, 7
Código Postal 15006
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social EQUINOCCIO SA
CIF A15246937
Actividad Edición de revistas
Teléfono 98 114 50 24
Página Web ecodixital.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Couto Rego Antonio
ORGANIGRAMA DE EQUINOCCIO SA
VINCULACIONES DE EQUINOCCIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUINOCCIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Couto Rego Antonio | Administrador Unico | 17/11/2016 | |
Couto Rego Antonio | Apoderado | 09/12/2009 |
ACTOS BORME DE EQUINOCCIO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 73, S 8, H C 145, I/A 21 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-15
- En el BORME Nº 225, de fecha 25-11-2016, bajo el nº 04787072016, se omitió la publicación del cese de los miembros del Consejo de Administración, así como la modificación del sistema de Administración, pasando a ser de un Administrador Unico.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2019-232-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2019-232-15
- Creación de la página web corporativa: ecodixital.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
- Otras modificaciones estatutarias: 14. Relativo al Organo de Administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 20 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 19 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 19 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2509 , F 72, S 8, H C 145, I/A 18 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-15