EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valgrande, 6
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL
CIF B87246377
Capital Social 1.0E7 Euros
Fecha de Constitución 18/03/2015
Nombres Anteriores
- SELAS INVESTMENTS SL
- TGS ACQUISITION HOLDINGS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Equinix (netherlands) Holdings B.V
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chueca Gonzalez Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2015 | 18/09/2018 |
Equinix (netherlands) Holdings B.V | Socio Unico | 24/10/2017 | 18/09/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 21/01/2016 | 18/09/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 21/01/2016 | 18/09/2018 |
Jimenez Carracedo Faustino | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 18/09/2018 |
Jimenez Carracedo Faustino | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2016 | 18/09/2018 |
Martin Sanz Daniel | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2016 | 18/09/2018 |
Martinez Charro Beatriz | Apoderado | 21/05/2018 | 18/09/2018 |
Romero De Olano Ignacio Miguel | Apoderado | 08/02/2016 | 18/09/2018 |
Schwartz Eric Charles | Administrador Solidario | 24/10/2017 | 18/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 224, S 8, H M 598527, I/A 22 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 224, S 8, H M 598527, I/A 22 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 224, S 8, H M 598527, I/A 21 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 224, S 8, H M 598527, I/A 20 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
- SUPRIMIDAS LAS DOS CLASES DE PARTICIPACIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, DE MANERA QUE TODAS LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDAN A UNA UNICA CLASE Y SERIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 19 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS RELATIVO A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 19 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Capital Anterior: | 8.048.980,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.951.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 19 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: TGS ACQUISITION HOLDINGS SL
- EQUINIX (IBERIA) HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 18 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: TGS ACQUISITION HOLDINGS SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 17 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Empresa: TGS ACQUISITION HOLDINGS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33255 , F 222, S 8, H M 598527, I/A 16 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28