EQIOMVEST 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EQIOMVEST 2000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CALMA ADVISORS SL
VINCULACIONES DE EQIOMVEST 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQIOMVEST 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 26/08/2009 | 27/10/2011 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 31/08/2010 | 27/10/2011 |
Casans Del Escobal Maria Begoña | Apoderado | 03/08/2009 | 27/10/2011 |
Casans Del Escobal Maria Begoña | Consejero | 31/08/2010 | 27/10/2011 |
Casans Del Escobal Maria Begoña | Consejero Delegado | 02/09/2010 | 27/10/2011 |
Casans Del Escobal Maria Begoña | Presidente | 02/09/2010 | 27/10/2011 |
Credit Agricole Asset Management Fondos Sgiic | Entidad Gestora | 27/10/2011 | |
Credit Agricole Corporate And Investment Bank Sucu | EntidDeposit | 27/10/2011 | |
Lanzagorta Casans Javier | Liquidador | 27/10/2011 | 27/10/2011 |
Lavin Amirola Idoya | Consejero | 31/08/2010 | 27/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQIOMVEST 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
- REVOCACION de la designación efectuada a la "SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION y LIQUIDACION DE VALORES SA, IBERCLEAR" como Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 18 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 17 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22934 , F 135, S 8, H M 263567, I/A 17 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28