EPODO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pisones, 137
Código Postal 09001
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social EPODO SL
CIF B09455353
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/03/2006
VINCULACIONES DE EPODO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EPODO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Marzal Juan Ignacio | Liquidador Mancomunado | 16/02/2010 | 27/08/2021 |
Ugueto Reyes Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 16/02/2010 | 27/08/2021 |
Martin Marzal Juan Ignacio | Administrador Mancomunado | 16/02/2010 | |
Ugueto Reyes Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE EPODO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 41, S 8, H BU 11141, I/A 3 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 41, S 8, H BU 11141, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 41, S 8, H BU 11141, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541, L 332, F 41, S 8, H BU 11141, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-09
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-227-09