EPICAS 2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social EPICAS 2000 SL
CIF B64022064
Fecha de Constitución 03/11/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EPICAS 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EPICAS 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aura Massot Elisabet | Apoderado | 22/06/2010 | 06/08/2014 |
Carrera Urbez Montserrat | Apoderado | 22/06/2010 | 06/08/2014 |
Gianni Vanzulli | Consejero | 20/10/2011 | 06/08/2014 |
Gianni Vanzulli | Consejero Delegado | 20/10/2011 | 06/08/2014 |
Paolo Boarini | Liquidador | 06/08/2014 | 06/08/2014 |
Paolo Boarini | Consejero | 06/08/2014 | |
Paolo Boarini | Consejero Delegado | 06/08/2014 | |
Paolo Boarini | Secretario | 20/10/2011 | 06/08/2014 |
Perez Luna Miguel Angel | Apoderado | 22/06/2010 | 06/08/2014 |
Vittorio Rossi | Presidente | 20/10/2011 | 06/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EPICAS 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 9 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 8 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 124, S 8, H B 317718, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38077 , F 123, S 8, H B 317718, I/A 6 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08