EPICAL BIOSCIENCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pio XII / Pio Xii.Aren Etorbidea, 55
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social EPICAL BIOSCIENCES SL
CIF B71236509
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Investigación y desarrollo experimental en biotecnología
Fecha de Constitución 15/04/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada
VINCULACIONES DE EPICAL BIOSCIENCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EPICAL BIOSCIENCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada | Socio Unico | 04/05/2015 | 24/03/2023 |
Gomez Cantero Jose Andres | Administrador Mancomunado | 20/07/2022 | 24/03/2023 |
Gomez Cantero Jose Andres | Liquidador Mancomunado | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
Mora Catala Maria Del Mar | Administrador Mancomunado | 04/06/2020 | 24/03/2023 |
Mora Catala Maria Del Mar | Liquidador Mancomunado | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
Civeira Murillo Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 04/06/2020 | 20/07/2022 |
Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada | Administrador Unico | 04/05/2015 | 04/06/2020 |
ACTOS BORME DE EPICAL BIOSCIENCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1º relativo a la denominación social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 209, S 8, H NA 34983, I/A 5 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 208, S 8, H NA 34983, I/A 4 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 208, S 8, H NA 34983, I/A 4 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 208, S 8, H NA 34983, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1763 , F 208, S 8, H NA 34983, I/A 3 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31