EPC SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EPC SA
CIF A78154994
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EPC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EPC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rivera Artieda Alvaro | Consejero | 08/02/2012 | 05/06/2017 |
Rivera Artieda Alvaro | Secretario | 28/05/2013 | 05/06/2017 |
Rivera Martinez Juan Manuel | Presidente | 08/02/2012 | 05/06/2017 |
Rivera Martinez Juan Manuel | Consejero Delegado | 08/02/2012 | 05/06/2017 |
Rivera Martinez Juan Manuel | Consejero | 08/02/2012 | 05/06/2017 |
Rivera Martinez Juan Manuel | Liquidador | 05/06/2017 | 05/06/2017 |
Rivera Perez Juan Manuel | Consejero | 28/05/2013 | 05/06/2017 |
Noain Garcia Luis | Secretario | 08/02/2012 | 28/05/2013 |
Noain Garcia Luis | Consejero | 08/02/2012 | 28/05/2013 |
ACTOS BORME DE EPC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 10 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 10 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 10 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 10 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 137, S 8, H M 76079, I/A 9 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 136, S 8, H M 76079, I/A 8 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-48-28