EON SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carreteros, 7
Código Postal 45003
Municipio Toledo
Provincia Toledo
Razón Social EON SOLAR SL
CIF B45668332
Capital Social 215250.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 05/09/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EON SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EON SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Martin Sergio | Apoderado Solidario | 18/02/2013 | 21/01/2021 |
Garcia Morales Jesus Luis | Administrador Solidario | 21/01/2021 | |
Garcia Morales Jesus Luis | Liquidador | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
Ivanova Samardjieva Elena | Administrador Solidario | 13/08/2020 | 21/01/2021 |
Ivanova Samardjieva Elena | Apoderado | 16/06/2016 | 21/01/2021 |
Sanchez Araque Jesus Antonio | Apoderado Solidario | 18/02/2013 | 21/01/2021 |
Cabrera Alvarez Luis | Administrador Solidario | 13/08/2020 |
ACTOS BORME DE EON SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 102, S 8, H TO 28198, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 102, S 8, H TO 28198, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 102, S 8, H TO 28198, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 102, S 8, H TO 28198, I/A 7 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 152, S 8, H TO 28198, I/A 6 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 152, S 8, H TO 28198, I/A 6 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 152, S 8, H TO 28198, I/A 5 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-45
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 151, S 8, H TO 28198, I/A 4 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-220-45
Capital Anterior: | 115.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 215.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 151, S 8, H TO 28198, I/A 3 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-45