EOLICA LA FORADADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA SANTO DOMINGO 6 - NAVE 2, POLIGONO CENTROVIA
Municipio La Muela
Provincia Zaragoza
Razón Social EOLICA LA FORADADA SL
CIF B99215071
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 16/06/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EOLICA LA FORADADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOLICA LA FORADADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brandt Henrik Norgaard | Apoderado Mancomunado | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Brandt Henrik Norgaard | Apoderado Solidario | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Florio Raffaele | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/07/2019 | 03/03/2022 |
Garcia Granda Alejandro | Apoderado Mancomunado | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Garcia Granda Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/11/2011 | 03/03/2022 |
Garcia Granda Alejandro | Apoderado Solidario | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Jimeno Gutierrez Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Jimeno Gutierrez Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/09/2014 | 03/03/2022 |
Jimeno Gutierrez Jose Luis | Apoderado Solidario | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
Marcenaro Barbara | Apoderado Mancomunado | 27/03/2018 | 03/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EOLICA LA FORADADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 90, S 8, H Z 47170, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 90, S 8, H Z 47170, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 90, S 8, H Z 47170, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 90, S 8, H Z 47170, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 90, S 8, H Z 47170, I/A 12 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 87, S 8, H Z 47170, I/A 11 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 87, S 8, H Z 47170, I/A 11 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-50
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 87, S 8, H Z 47170, I/A 10 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-50
Apoderado Mancomunado
- Brandt Henrik Norgaard
- Brandt Henrik Norgaard
- Brandt Henrik Norgaard
- Garcia Granda Alejandro
- Garcia Granda Alejandro
- Garcia Granda Alejandro
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Marcenaro Barbara
- Marcenaro Barbara
- Medina Sanchez Eduardo
- Medina Sanchez Eduardo
- Medina Sanchez Eduardo
- Molinero Canal Carlos
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Plaza Moran Angel
- Plaza Moran Angel
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Wolff Nicolas Antoine Marie
- Wolff Nicolas Antoine Marie
- Wolff Nicolas Antoine Marie
Apoderado Solidario
- Brandt Henrik Norgaard
- Brandt Henrik Norgaard
- Brandt Henrik Norgaard
- Brandt Henrik Norgaard
- Garcia Granda Alejandro
- Garcia Granda Alejandro
- Garcia Granda Alejandro
- Garcia Granda Alejandro
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Jimeno Gutierrez Jose Luis
- Marcenaro Barbara
- Marcenaro Barbara
- Marcenaro Barbara
- Marcenaro Barbara
- Medina Sanchez Eduardo
- Medina Sanchez Eduardo
- Medina Sanchez Eduardo
- Medina Sanchez Eduardo
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Pasquier Pierre Charles Henri
- Plaza Moran Angel
- Plaza Moran Angel
- Plaza Moran Angel
- Plaza Moran Angel
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Rodriguez Diez Javier
- Wolff Nicolas Antoine Marie
- Wolff Nicolas Antoine Marie
- Wolff Nicolas Antoine Marie
- Wolff Nicolas Antoine Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 146, S 8, H Z 47170, I/A 9 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 146, S 8, H Z 47170, I/A 8 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-50