EOLICA DEL ROMERAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Frauca, 13
Código Postal 31500
Municipio Tudela
Provincia Navarra
Razón Social EOLICA DEL ROMERAL SL
CIF B35833573
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/01/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario GENERACION EOLICA INTERNACIONAL SL
VINCULACIONES DE EOLICA DEL ROMERAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOLICA DEL ROMERAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERACION EOLICA INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 02/08/2012 | 16/01/2013 |
Oliver Gomez Antonio Jesus | Administrador Unico | 02/08/2012 | 16/01/2013 |
Oliver Gomez Antonio Jesus | Liquidador Unico | 16/01/2013 | 16/01/2013 |
Aranguren Herrera Sergio | Administrador Mancomunado | 30/01/2012 | 02/08/2012 |
Iribarren Fentanes Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 | 02/08/2012 |
Castillo Machado Pedro Agustin | Administrador Mancomunado | 30/01/2012 | |
Aguerrea Izquierdo Juan Jose | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 |
ACTOS BORME DE EOLICA DEL ROMERAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 200, S 8, H NA 31927, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 200, S 8, H NA 31927, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 200, S 8, H NA 31927, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 200, S 8, H NA 31927, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 200, S 8, H NA 31927, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
- Autorización expresa al Administrador Unico designado para que pueda dedicarse por cuenta de cualquier empresa perteneciente al Grupo de Empresas "ENHOL" al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 199, S 8, H NA 31927, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 199, S 8, H NA 31927, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 199, S 8, H NA 31927, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 199, S 8, H NA 31927, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 199, S 8, H NA 31927, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-31