EOLICA AMURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social EOLICA AMURA SL
CIF B91679472
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EOLICA AMURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOLICA AMURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS WIND POWER SL | Socio único | 23/12/2013 | |
EL BURGO DE PUDIO SL | Presidente | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
GONGALTRES SL | Consejero | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
Gonzalez Humanes Juan | Apoderado | 25/02/2009 | 23/12/2013 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
IBERTAS PROYECTOS 1 SL | Consejero | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
MANYARA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2013 | 23/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EOLICA AMURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 141, S 8, H SE 75497, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 141, S 8, H SE 75497, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 141, S 8, H SE 75497, I/A 5 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-1-41
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 141, S 8, H SE 75497, I/A 4 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 141, S 8, H SE 75497, I/A 4 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 140, S 8, H SE 75497, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 140, S 8, H SE 75497, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4753 , F 140, S 8, H SE 75497, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-41