EOIV PALLARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EOIV PALLARS SL
CIF B84242171
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/02/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EOIV PALLARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOIV PALLARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Administrador Mancomunado | 02/06/2015 | |
AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES SA | Administrador Mancomunado | 04/03/2010 | 02/06/2015 |
BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
Fernandez-montenegro Klindworth German | Administrador Mancomunado | 04/03/2010 | 02/06/2015 |
Herranz Rodriguez Eduardo | Administrador Mancomunado | 04/03/2010 | 02/06/2015 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Apoderado Solidario | 10/03/2010 | 02/06/2015 |
Salamanca Cuevas Victor | Representante | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
Salamanca Cuevas Victor | Representante | 04/03/2010 | 02/06/2015 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado Solidario | 10/03/2010 | 02/06/2015 |
Escapa Castro Maria Esther | Administrador Unico | 04/03/2010 |
ACTOS BORME DE EOIV PALLARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 9 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 9 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 9 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 9 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 9 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 8 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 7 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 7 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20977 , F 170, S 8, H M 372005, I/A 7 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28