EOF SANT CUGAT BUILDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 202
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EOF SANT CUGAT BUILDING SL
CIF B84162957
Capital Social 45207.0 Euros
Nombres Anteriores
- REEOF SANT CUGAT BUILDING SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario EOF SOPARFI A SAL
Auditor STEMPER AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EOF SANT CUGAT BUILDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EOF SANT CUGAT BUILDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernardos Barbolla Beatriz | Apoderado | 10/10/2017 | 22/03/2019 |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 2 SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2014 | 22/03/2019 |
CBRE GLOBAL INVESTORS SOUTHERN EUROPE PROJECT 3 SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2014 | 22/03/2019 |
CBRE REAL ESTATE SA | Apoderado | 27/03/2018 | 22/03/2019 |
Corell Gasco Vicente | Apoderado | 10/10/2017 | 22/03/2019 |
Correia De Abreu Sousa Pedro | Apoderado | 10/10/2017 | 22/03/2019 |
EOF SOPARFI A SAL | Socio Unico | 04/04/2018 | 22/03/2019 |
Fernandez Pelaez Mar | Apoderado | 10/10/2017 | 22/03/2019 |
Roncero Villaroya Antonio | Apoderado | 10/10/2017 | 22/03/2019 |
Roncero Villarroya Antonio | Representante | 16/05/2017 | 22/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EOF SANT CUGAT BUILDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 117, S 8, H M 366601, I/A 44 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 117, S 8, H M 366601, I/A 44 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 117, S 8, H M 366601, I/A 44 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 117, S 8, H M 366601, I/A 44 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 116, S 8, H M 366601, I/A 43 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 115, S 8, H M 366601, I/A 42 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 115, S 8, H M 366601, I/A 41 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 112, S 8, H M 366601, I/A 40 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 112, S 8, H M 366601, I/A 40 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35552 , F 111, S 8, H M 366601, I/A 39 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28