ENVIOS MASMUNDO EXPRESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Andres Torrejon, 5
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENVIOS MASMUNDO EXPRESS SL
CIF B05476726
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/05/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENVIOS MASMUNDO EXPRESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENVIOS MASMUNDO EXPRESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pereda Diaz Ernesto Vladimir | Administrador Solidario | 14/05/2021 | 08/06/2022 |
Pereda Mendez Natacha | Administrador Solidario | 14/05/2021 | 08/06/2022 |
Pereda Mendez Natacha | Liquidador | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
ACTOS BORME DE ENVIOS MASMUNDO EXPRESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 94, S 8, H M 742431, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 94, S 8, H M 742431, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 94, S 8, H M 742431, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 94, S 8, H M 742431, I/A 3 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
- Transporte de mercancías por carretera, marítimo de pasajeros, de mercancías, de pasajeros por vías navegables interiores, aéreo, depósito y almacenamiento, comercio al por mayor de frutas y hortalizas, carnes...actividad de las agencias de viajes, la actividad de agente de seguros vinculado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 93, S 8, H M 742431, I/A 2 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
- C/ ANDRES TORREJON 5 - LOCAL BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 93, S 8, H M 742431, I/A 2 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 90, S 8, H M 742431, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Dirección:AVDA DE LA CONSTITUCION 85 Ptl.3 4 3 (COSLADA)
Comienzo de operaciones:10/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad Principal: Actividades anexas al transporte Actividades Secundarias -Transporte de mercancías por carretera -Transporte marítimo de pasajeros -Transporte marítimo de mercancías - Transporte de pasajeros por vías navegables interiores -Transporte aéreo de pasajeros -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41926 , F 90, S 8, H M 742431, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28